ymddiriedolwyr CURRY MALLET AND BEERCROCOMBE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 296165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Barnes | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
David Robert Beck | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Shaun Barnes | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Dale | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Christopher Marks | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Fleur Louisa Grace Wood | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Simon Maggs | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Niki Maggs | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Peter Winton | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Jill Winton | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Jane Talbot | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Dame Frances Saunders | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Andrew Plumbly | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
Mike Bawler | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.