Hanes ariannol FINTON HOUSE EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 296588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.46m | £5.23m | £5.58m | £6.12m | £7.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.25m | £5.13m | £5.65m | £5.88m | £6.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £29.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.30k | £144.98k | £105.48k | £130.87k | £383.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.39m | £5.02m | £5.42m | £5.94m | £6.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.94k | £49.78k | £32.96k | £31.88k | £111.39k | |
|
Incwm - Arall | £6.65k | £17.70k | £21.52k | £11.68k | £19.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.22m | £5.11m | £5.63m | £5.85m | £6.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.66k | £19.63k | £23.96k | £30.40k | £27.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £196.04k | £220.71k | £219.17k | £216.03k | £172.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.44k | £5.25k | £22.44k | £28.41k | £5.95k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.