Hanes ariannol THE ALDENHAM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 298140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.52m | £17.86m | £16.99m | £20.23m | £22.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.75m | £17.04m | £17.39m | £19.30m | £21.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £172.57k | £107.80k | £97.28k | £240.40k | £109.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £353.10k | £134.43k | £60.77k | £192.51k | £342.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.94m | £17.00m | £16.70m | £19.64m | £21.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.09k | £12.57k | £128 | £10 | £14.36k | |
|
Incwm - Arall | £39.68k | £607.41k | £133.16k | £154.60k | £311.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.42m | £16.87m | £17.19m | £18.98m | £20.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.40k | £168.70k | £159.43k | £213.76k | £412.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £233.05k | £0 | £38.37k | £102.43k | £221.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.