ymddiriedolwyr THE ALDENHAM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 298140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archdeacon Charles Hudson | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Richard Bryer | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Cheryl Clifford | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Nick Tindal | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Andrew Hunter | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
James James-Crook | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Chris Rees | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Jane Hawdon | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|||||
Alan Phillips | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Fiona Cuttell | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Sarah Altman | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
David Stephen Lambert | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Tom Wells | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||
TORQUIL CHARLES SLIGO-YOUNG | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|||||
DAVID THOMAS TIDMARSH | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.