ymddiriedolwyr ROYAL CHORAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 298389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER DART MA | Cadeirydd | 24 May 2017 |
|
|||||
John Alan Coe | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Charlotte Young MBE | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Hannah Chung-Yun Li | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Andrew McGowan | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Kevin Skinner | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sebastian David Andrew Strudley | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
ALISON ANNE CATTERMOLE | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|||||
RICHARD JOHN REEVES FCA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.