Dogfen lywodraethu MANCHESTER COLLEGE OXFORD CHAPEL SOCIETY
Rhif yr elusen: 298701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31ST JANUARY 1988 AS AMENDED 27 MARCH 1994 AS AMENDED 23 NOV 97 AS AMENDED ON 05 DEC 2004 AS AMENDED ON 28 NOV 2018 AS AMENDED ON 26 NOV 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE GENERAL ASSEMBLY OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.