Hanes ariannol UNITED CHRISTIAN BROADCASTERS LIMITED
Rhif yr elusen: 299128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.16m | £8.44m | £9.58m | £9.57m | £9.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.36m | £7.53m | £7.45m | £7.90m | £8.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £66.17k | £7.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.03m | £8.29m | £9.39m | £9.50m | £9.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £982 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £128.28k | £142.89k | £114.82k | £64.63k | £97.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £514 | £6.29k | £5.27k | £6.30k | £80.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £66.17k | £7.05k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £223.66k | £278.19k | £569.78k | £204.74k | £323.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.68m | £6.77m | £6.73m | £7.15m | £7.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £672.26k | £758.92k | £719.58k | £742.27k | £855.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.61k | £31.20k | £27.48k | £29.10k | £39.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £74.96k | £74.76k | £118.72k | £117.54k | £446.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.