Dogfen lywodraethu UNITED CHRISTIAN BROADCASTERS LIMITED
Rhif yr elusen: 299128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 OCTOBER 1987 AS AMENDED 8 MARCH 1988, 15 OCTOBER 2001 AND 13 OCTOBER 2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29 JUN 2016 as amended on 12 Feb 2020 as amended on 27 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UNITED KINGDOM OR OVERSEAS: A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION; B) THE ADVANCEMENT OF RELIGIOUS OR OTHER EDUCATION; AND C) THE RELIEF OF THE AGED POOR SICK OR DISABLED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.