ymddiriedolwyr WILDSCREEN
Rhif yr elusen: 299450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Perella Marshall | Cadeirydd | 13 February 2019 |
|
|
||||
Lizzie Daly | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Mark Alan Reynolds | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Jonathan Giles Matthew Keeling | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Carrie Greene | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Con Alexander | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|||||
Jessica Sweidan | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|||||
NICHOLAS JOHN ROGERS | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|||||
Andrew Philip Doe | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
LYNN JANETTE BARLOW | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.