ymddiriedolwyr THE DAIWA ANGLO-JAPANESE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 299955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Tim Hitchens | Cadeirydd | 21 June 2018 |
|
|||||
Keiko Tashiro CFA | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
John Murray Charlton-Jones | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Keiichi Hayashi | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Rebecca Margaret Salter | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Sir Mark Jeremy Walport | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Dr Victoria Sarah Tuke | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Ms Yoko Dochi | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|||||
Professor SACHIKO KUSUKAWA | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|||||
Jessie Angelica Turnbull | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Professor Hirotaka Takeuchi | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||
Yusuke Kawamura | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.