Hanes ariannol HERTFORDSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 302606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £2.55m | £602.43k | £589.27k | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £2.30m | £1.14m | £700.10k | £1.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £186.03k | £386.18k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £799.22k | £309.06k | £400.41k | £368.18k | £242.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £18.01k | £0 | £15.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £2.23m | £182.98k | £204.23k | £1.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £470 | £479 | £1.03k | £132 | £57 | |
|
Incwm - Arall | £14.26k | £12.05k | £0 | £16.73k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £470.40k | £0 | £250 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.55m | £2.30m | £1.13m | £692.72k | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.94k | £3.91k | £8.62k | £7.38k | £6.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.57k | £0 | £14.69k | £14.21k | £18.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £8.62k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.