Hanes ariannol THE LONDON PLAYING FIELDS SOCIETY
Rhif yr elusen: 302925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.51m | £1.44m | £1.55m | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £1.65m | £1.60m | £1.86m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £195.00k | £312.02k | N/A | £60.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £53.27k | £85.60k | £76.25k | £172.03k | £156.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £405.82k | £242.94k | £143.13k | £324.18k | £264.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £1.15m | £1.18m | £1.03m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £47.57k | £34.11k | £32.19k | £26.32k | £39.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £93.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.55m | £1.51m | £1.52m | £1.73m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £163.99k | £139.54k | £82.33k | £132.74k | £187.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.94k | £72.77k | £17.49k | £29.42k | £27.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.49k | £16.30k | £21.42k | £21.18k | £14.93k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.