Hanes ariannol THE HOLLYCOMBE WORKING STEAM MUSEUM LIMITED
Rhif yr elusen: 1061693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £427.21k | £395.08k | £687.72k | £787.90k | £406.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.42k | £389.79k | £386.25k | £561.90k | £445.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £21.58k | £51.29k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.94k | £57.30k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £10 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £664.20k | £679.29k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £386.25k | £561.90k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £11.07k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.