Hanes ariannol Forces Employment Charity
Rhif yr elusen: 1061212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.52m | £5.08m | £5.44m | £13.37m | £7.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.59m | £4.79m | £5.10m | £6.82m | £9.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £29.17k | N/A | £1.17m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.46k | £58.64k | £64.50k | £198.03k | £335.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £482.98k | £754.69k | £1.12m | £188.96k | £315.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.03m | £4.33m | £4.32m | £6.31m | £205.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.17k | £975 | £174 | £58.35k | £7.07m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £6.81m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.12m | £188.96k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.59m | £4.71m | £4.93m | £6.63m | £9.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £75.00k | £177.00k | £192.31k | £177.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £78.48k | £81.02k | £84.59k | £90.52k | £89.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £35.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £12.31k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.