Hanes ariannol YOUTH RESOURCE SERVICES (THE RENDEZVOUS SHERBORNE)
Rhif yr elusen: 1064021
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.42k | £150.47k | £100.71k | £124.09k | £178.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.19k | £107.24k | £95.91k | £127.10k | £167.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £35.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.