Dogfen lywodraethu YOUTH RESOURCE SERVICES (THE RENDEZVOUS SHERBORNE)
Rhif yr elusen: 1064021
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 APRIL 1997 AS AMENDED 22 APRIL 1997, 28 SEPTEMBER 2000 AND 13 MARCH 2003, 29 APRIL 2004 AND 7 OCTOBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
1) TO HELP AND EDUCATE YOUNG PEOPLE IN THE SHERBORNE AREA THROUGH THEIR LEISURE ACTIVITIES AND THROUGH ADVICE, GUIDANCE, INFORMATION, EDUCATION AND FORMAL AND INFORMAL TRAINING 2) THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A MEETING PLACE AND YOUTH ADVICE CENTRE (THE RENDEZVOUS) WHERE YOUNG PEOPLE CAN MEET IN A SAFE AND RELAXED ATMOSPHERE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SHERBORNE AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.