ymddiriedolwyr HIGH KELLING VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 303989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Lane | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Colin Kemp | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Peter Rutherford | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Glenn Peter Houchell | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|||||
SEAN DORAN | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
ISOBEL ANN ALBOROUGH | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
JOHN HERBERT MANGAN | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.