ymddiriedolwyr THE FRANCIS EDWARD MAITLAND TRUST FOR THE BENEFIT OF CHAMBER MUSIC IN OXFORD
Rhif yr elusen: 304341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Herbert Dunston | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|||||
Caroline Simmonds | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|||||
JEREMY WYNNE RUTHVEN GOULDING | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Susan Margaret Woolhouse | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Brian Dirck Carroll | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.