ymddiriedolwyr THE SHIPTON-UNDER-WYCHWOOD RECREATION FIELD AND VILLAGE HALL CHARITY
Rhif yr elusen: 304363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER FITZPATRICK | Cadeirydd | 28 September 2012 |
|
|
||||
Christopher Townsend | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Ian Drainer | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Cornford | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Barbara Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Tim Yates | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Roger Wilkin | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Phillip Croxson | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
David van de Poll | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|||||
Carole Arnold | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
GORDON HALLIDAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR FRANK O'NEILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE ELIZABETH HALLIDAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.