ymddiriedolwyr SURREY COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 305819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Benita Middleton | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|||||
Ian Newbery | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Claire Morris | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Marcus Martin-Burns | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
HOWARD PARK | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|||||
Gary Ernest | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|||||
Dr Julia Kielstra | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Joseph Rogerson | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|
||||
MARTIN GERRARD QPM DL | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.