ymddiriedolwyr THE GALPIN SOCIETY
Rhif yr elusen: 306012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GRAHAM WILLIAM HENRY WELLS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Karen Loomis | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Dr Sabine Klaus | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Cassandre Balosso-Bardin | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Simon John Waters | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|||||
Owen Francis Woods MA Cantab | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|||||
Dr Rachael Durkin | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Dr Alice Little | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Dr ARNOLD MYERS | Ymddiriedolwr | 28 July 2018 |
|
|
||||
MIMI S WAITZMAN | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
||||
DIANA SIMONE WELLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DR BRADLEY STRAUCHEN-SCHERER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.