ymddiriedolwyr BISHOP OTTER TRUST
Rhif yr elusen: 306344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Right Reverend Dr Martin Clive Warner | Cadeirydd | 17 December 2012 |
|
|||||||||||
The Ven Angela Martin | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||||||||
The Venerable Luke Thomas Irvine-Capel | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|||||||||||
The Ven Dr Edward Dowler | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|||||||||||
THE VENERABLE MARTIN LLOYD-WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.