Dogfen lywodraethu CAMBORNE SCHOOL OF MINES TRUST
Rhif yr elusen: 306588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 31/08/1993 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24/01/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/04/2014 as amended on 19 Mar 2024as amended on 19 Mar 2024as amended on 19 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
PROMOTION OF EDUCATION AND RESEARCH IN: MINERAL RESOURCE DISCIPLINES; AND OTHER DISCIPLINES, IN SO FAR AS CARRIED ON IN CONJUNCTION WITH EDUCATION OR RESEARCH IN MINERAL RESOURCES DISCIPLINES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY OF CORNWALL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.