ymddiriedolwyr CHALVINGTON PARISH SCHOOL SITE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 306956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Smith | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||||||||
MARK HARTLEY | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||||||||
HILARY MARGARET POGGE VON STRANDMANN BA HONS | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||||||||
DAVID JOHN MORRIS TAYLOR | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
||||||||||
THALIA JANE BROTHERTON-RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||||||||
THE VENERABLE MARTIN LLOYD-WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|||||||||||
Dr JOAN BARBARA ROYLE MBBS | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.