ymddiriedolwyr BURY MANOR SCHOOL TRUST LIMITED (DORSET HOUSE SCHOOL)
Rhif yr elusen: 307035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Smith | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Thomas Clifton Athron | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Jane Louise Hamblett-Jahn | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Oliver Marshall | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
DOMINIC MOTT | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||
Amanda Meyrick | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||
Nigel Parsons | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
||||
Michael Higham | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
RICHARD DEVENISH AGUTTER FCA JP | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HILARY DUGDALE MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.