ymddiriedolwyr VOLUNTARY ACTION EPPING FOREST
Rhif yr elusen: 1097376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nigel Avey | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Hugh David Burnage | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
David Charles Tetlow | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
Peter Graham Crossley | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Sally Crone | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
Dr Myrna Gilbert | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||
Jane Adair | Ymddiriedolwr | 09 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.