Hanes ariannol REDWINGS HORSE SANCTUARY
Rhif yr elusen: 1068911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.22m | £14.24m | £10.32m | £14.05m | £13.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.40m | £12.58m | £12.29m | £12.79m | £14.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £447.46k | £181.47k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.09m | £12.78m | £8.73m | £12.55m | £12.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £526.04k | £710.18k | £989.81k | £842.81k | £680.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £270.81k | £235.52k | £209.12k | £217.98k | £210.22k | |
|
Incwm - Arall | £334.64k | £521.65k | £390.94k | £433.14k | £307.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.32m | £9.49m | £6.05m | £9.25m | £9.46m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.31m | £10.38m | £10.30m | £10.81m | £11.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.08m | £2.21m | £1.99m | £1.98m | £2.82m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.15k | £82.03k | £66.21k | £57.99k | £48.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £7.52k | £3.00k | £3.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £41.78k | £29.74k | £24.34k | £28.47k | £25.46k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.