ymddiriedolwyr REDWINGS HORSE SANCTUARY
Rhif yr elusen: 1068911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK LITTLE | Cadeirydd | 14 October 2020 |
|
|||||
Daren Moore FCCA | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Emma Williams | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Ian Murray Scott | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Tom Sharpe | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Paul Fileman | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|
||||
David Buckton | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|
||||
ANDREW FRYER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.