ymddiriedolwyr URSULA TAYLOR CHARITY
Rhif yr elusen: 307520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULA HURLEY | Cadeirydd | 23 February 2017 |
|
|
||||
Phillipa Simms | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
ROWENA CROFT-HUGHES | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Christopher Hardwick | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Adrian Langley | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
Jane Anne Walker Cllr | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|||||
NIGEL FREDERICK SPARROW | Ymddiriedolwr | 18 October 1995 |
|
|
||||
DOUGLAS THOMAS ARTHUR TOMKINS | Ymddiriedolwr | 22 February 1993 |
|
|
||||
REVEREND STEVEN LILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.