Hanes ariannol ORBIS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1061352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.48m | £8.42m | £6.41m | £5.95m | £6.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.28m | £8.90m | £5.66m | £6.59m | £6.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £499.00k | £531.42k | £438.45k | £319.17k | £291.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.46m | £8.40m | £6.39m | £5.95m | £6.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.51k | £21.50k | £18.95k | £316 | £1.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.50m | £1.60m | £1.59m | £914.21k | £1.46m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.09m | £7.44m | £4.34m | £4.85m | £4.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.19m | £1.46m | £1.32m | £1.74m | £1.78m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.63k | £210.19k | £16.94k | £14.29k | £15.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.72m | £0 | £0 | £3.41m | £2.92m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.