ymddiriedolwyr The Carpenters' and Dockland Community Centre
Rhif yr elusen: 308272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN STEAD | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Shalini Sharma | Ymddiriedolwr | 10 November 2019 |
|
|
||||||||
Tracy Anne Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||||
Montague Meyer | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||||
Philip Elson | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
||||||||
Curt Fahndrich | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|||||||||
Martin Young | Ymddiriedolwr | 29 May 2012 |
|
|||||||||
Grace Willimott | Ymddiriedolwr | 01 February 2006 |
|
|
||||||||
MARK PATRICK SEEBOLD HORN BENG MSC | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.