Dogfen lywodraethu DRAGON SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 6TH OCTOBER 1953, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 12 NOVEMBER 1994, 22 FEBRUARY 1997, 3 MARCH 2007 AND 8 NOVEMBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ACQUIRING AND CARRYING ON IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE ANY SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.