Hanes ariannol RYE ST ANTONY SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (237 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.91m | £5.39m | £4.76m | £4.52m | £4.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.94m | £5.24m | £5.24m | £4.55m | £5.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £276.89k | £45.31k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £41.95k | £58.21k | £306.44k | £75.10k | £27.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £76.96k | £79.06k | £59.62k | £0 | £76.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.79m | £5.22m | £4.39m | £4.45m | £4.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.81k | £4.82k | £2.53k | £1.98k | £4.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £23.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.93m | £5.20m | £5.22m | £4.53m | £5.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.51k | £46.72k | £4.93k | £7.70k | £5.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.41k | £19.82k | £15.53k | £29.27k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £9.91k | £6.44k | £2.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.