Dogfen lywodraethu RYE ST ANTONY SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (237 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 8TH OCTOBER, 1958 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 8TH NOVEMBER, 1967 AND SPECIAL RESOLUTION DATED 21 NOVEMBER 1996 AD SPECIAL RESOLUTION DATED 1 DECEMBER 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 MAR 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO ADVANCE EDUCATION INCLUDING BY RUNNING A SCHOOL AT HEADINGTON HILL IN THE CITY OF OXFORD OR ELSEWHERE CONDUCTED WITH A CHRISTIAN ETHOS AND ADMITTING CHILDREN OF ALL FAITHS AND NONE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.