ymddiriedolwyr NORTHAMPTON OLD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY THOMAS MOSS | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Catherine Deans | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||||
Jonathan James William Drown | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||||
Alan Hakes | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||||
Oliver Harris | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|||||||
Richard Bernard | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|||||||
Joseph Anthony Lavelle | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||||
PAUL MAYNARD | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
||||||
JOHN THOMAS GEORGE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PETER BASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARY KAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW COCKERILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.