ymddiriedolwyr BALTIC FLOUR MILLS VISUAL ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1076251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Lang | Cadeirydd | 25 January 2018 |
|
|
||||
Hugh Kelly Councillor | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Professor, Dame Janet Beer | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Professor Valerie Jean Barron | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Professor Kieran Fernandes | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Professor Caron Gentry | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Tina Gray | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Catterall | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Jasmina Cibic | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Carsten Staehr | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
James Gamble | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
MARK ANTHONY SEALY | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
Anthony Donaldson | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Kerry Campbell | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Tania Love | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
COUNCILLOR CATHERINE DONOVAN | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.