ymddiriedolwyr THE HOLY FAMILY OF NAZARETH EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 309924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sister Dorota Podwalska | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Rev Sister Alina Furczyk | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
Rev Sister Lucyna Fraczek | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Edward Smyth | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Conrad Cieslewicz | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
Aleksandra Podhorodecka | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REV SISTER BEATA BARWINSKA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.