ymddiriedolwyr Wells Blue School Charity
Rhif yr elusen: 310266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Ashford | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Darrell Frost | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Phillip Burrows | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Paul James | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Marisa Louise Taylor | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Thomas Ruddle | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Alexia James | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|||||
Jonathan Brown | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Rev Samuel Denyer | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||
Mark Robert Woodlock | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
David Hiscox | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
Dr Katrina Bradley | Ymddiriedolwr | 09 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.