Hanes ariannol HEATH MOUNT SCHOOL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 311069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.28m | £7.13m | £7.92m | £8.23m | £8.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.17m | £7.01m | £7.31m | £7.91m | £8.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £180.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.64k | £211.54k | £75.08k | £6 | £25.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.55k | £16.43k | £8.16k | £16.54k | £16.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.20m | £6.90m | £7.84m | £8.22m | £8.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.92k | £2.16k | £256 | £338 | £23.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.13m | £6.96m | £7.27m | £7.86m | £8.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £47.05k | £38.73k | £44.53k | £65.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £44.17k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.