ymddiriedolwyr HEATH MOUNT SCHOOL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 311069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIETTE HODSON | Cadeirydd | 23 July 2013 |
|
|
||||
Andrew Rickards | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Richard Martin Fiddes | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Ian Hodges-Jackson | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Richard Adrian Scrope | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|||||
Sarah Rose Capewell | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
HELEN RAYFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Karen Ann Sallybanks | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
James Steel | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
EDWARD CAMPBELL GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.