ymddiriedolwyr THE COTTON HALL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Alan Dashwood KC | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||||
Eona Margaret Bell | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||||
Karen Cronin | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||||
Asif Mahmood | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||||
Josephine Louise Harries | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||||
Rev Michael David Bigg | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.