ymddiriedolwyr THE JESUS COLLEGE BOAT CLUB TRUST
Rhif yr elusen: 311450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir David Hugh Wootton | Cadeirydd | 15 March 1976 |
|
|||||||||||||||||||||||
Rev James Crockford | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Daniel Christopher White | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Helen Alice Tromans | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||||||||||||||||||||
MATTHEW IAN JONES | Ymddiriedolwr | 12 October 2010 |
|
|
||||||||||||||||||||||
DAVID MILES REID | Ymddiriedolwr | 12 October 2010 |
|
|
||||||||||||||||||||||
JONATHAN MICHAEL HUTTON | Ymddiriedolwr | 12 October 2010 |
|
|
||||||||||||||||||||||
LOUISE VICTORIA COUCH | Ymddiriedolwr | 12 October 2010 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Sheena Cassidy Hope MA | Ymddiriedolwr | 10 October 2006 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RICHARD PETER TETT | Ymddiriedolwr | 15 October 2002 |
|
|||||||||||||||||||||||
EWAN MURRAY GILMOUR PEARSON MA Hons | Ymddiriedolwr | 13 October 1986 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.