Dogfen lywodraethu CHELTENHAM LADIES COLLEGE
Rhif yr elusen: 311722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 20/03/1935 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 22/12/1955 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 26/06/1991 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 24/07/2002 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 08/10/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A SOUND AND BROADLY BASED EDUCATION FOR GIRLS AND YOUNG WOMEN (AND ALSO IF SO DETERMINED BY THE COUNCIL FOR BOYS AND YOUNG MEN) IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES; AND TO AFFORD FACILITIES FOR STUDY AND RESEARCH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.