ymddiriedolwyr ENFIELD CHURCH TRUST FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 312210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Jane Garrett | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||||
Lindsey Cameron | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||||
Katherine Mary Allen Ladd | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||||
Paul Simon Edwards | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|||||||
Ruth Catherine Mackay | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||||
Emma Kate Oppong-Addai | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||||
Rev Dr Steve Griffiths | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.