Hanes ariannol ST PETER'S COLLEGE (OTHERWISE KNOWN AS WESTMINSTER SCHOOL)
Rhif yr elusen: 312728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.24m | £32.13m | £31.50m | £34.55m | £41.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.15m | £32.06m | £33.71m | £35.93m | £39.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £588.00k | £251.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.47m | £2.55m | £1.59m | £1.46m | £5.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £126.00k | £119.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.42m | £27.58m | £28.54m | £31.58m | £33.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.24m | £1.72m | £1.18m | £1.46m | £5.60m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.12m | £1.24m | £1.13m | £1.48m | £1.31m | |
|
Incwm - Arall | £104.00k | £647.00k | £244.00k | £31.00k | £208.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £35.00k | £1.00k | £6.00k | £85.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £31.04m | £30.67m | £32.10m | £34.46m | £38.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.11m | £1.39m | £1.61m | £1.47m | £1.36m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.00k | £47.00k | £51.00k | £67.00k | £83.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £34.39m | £37.92m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £351.00k | £317.00k | £356.00k | £368.00k | £288.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.