Dogfen lywodraethu CHANNING HOUSE INCORPORATED, HIGHGATE
Rhif yr elusen: 312766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 JULY 1899 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 3 DECEMBER 1959 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 10 DECEMBER 1998 AND 4 JUNE 2010 AND REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 JULY 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.