Hanes ariannol THE CAREERS RESEARCH AND ADVISORY CENTRE (C R A C ) LIMITED
Rhif yr elusen: 313164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £1.53m | £1.15m | £1.17m | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.54m | £1.19m | £1.16m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £78.97k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £10.59k | £9.84k | £85.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.84m | £1.51m | £1.13m | £1.14m | £1.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.81k | £17.75k | £13.61k | £12.05k | £20.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £1.54m | £1.18m | £1.15m | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £15.61k | £17.41k | £18.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.91k | £0 | £0 | £0 | £17.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £43.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.