ymddiriedolwyr FISHER MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 313536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF BRIAN CHARLESWORTH FRS | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Dr Heather Battey | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Professor Christina Yap PhD | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Professor Ian Tomlinson | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||||||||||
Andrew Mead | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||||||||||
PROFESSOR RA BAILEY FRSE | Ymddiriedolwr | 12 November 2004 |
|
|
||||||||||||
PROFESSOR STEPHEN SENN PHD, FRSE | Ymddiriedolwr | 10 October 2002 |
|
|
||||||||||||
Professor Sir Walter Fred Bodmer | Ymddiriedolwr | 17 December 1975 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.