Hanes ariannol THE SIXTEEN
Rhif yr elusen: 326917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £2.12m | £1.16m | £1.35m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.88m | £2.21m | £1.18m | £1.33m | £1.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.00k | £40.00k | £55.00k | £189.50k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £480.01k | £386.29k | £353.28k | £468.19k | £341.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £354.32k | £332.23k | £238.94k | £261.38k | £255.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £1.40m | £530.64k | £590.34k | £909.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32 | £90 | £784 | £667 | £529 | |
|
Incwm - Arall | £1.56k | £50 | £38.75k | £34.26k | £1.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £75.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.84m | £895.69k | £1.06m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.71k | £371.74k | £64.79k | £60.00k | £58.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.28k | £7.50k | £10.42k | £9.71k | £10.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £273.57k | £0 | £220.08k | £214.71k | £196.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.