Hanes ariannol LLOYDS BANK FOUNDATION FOR ENGLAND & WALES
Rhif yr elusen: 327114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.90m | £24.61m | £19.36m | £16.46m | £19.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.02m | £28.20m | £19.86m | £19.86m | £24.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.62m | £425.74k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.00m | £23.86m | £18.98m | £16.29m | £17.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £889.46k | £735.16k | £370.74k | £155.09k | £1.24m | |
|
Incwm - Arall | £13.92k | £10.16k | £8.53k | £11.03k | £108.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £15.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.87m | £28.07m | £19.76m | £19.76m | £24.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £147.66k | £135.62k | £100.00k | £100.00k | £69.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £109.49k | £0 | £111.27k | £59.30k | £66.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.04m | £28.07m | £15.88m | £19.15m | £20.46m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £147.66k | £135.62k | £100.00k | £100.00k | £69.61k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.